КУЗНЕЦОВ Василий Иванович , (15.01. 1894, с. Усть-Усолка, ныне с. Усолка Чердынского района Пермской обл.- 20.6.1964 г., Москва). Русский. Генерал-полковник (1943 г.). Герой Советского Союза (29.5.1945 г.).
Служил в русской армии с апреля 1915 г. по декабрь 1917 г., подпоручик. В Первую мировую войну с апреля 1915 г. служил рядовым и унтер-офицером 236-го запасного полка в г. Саранск, затем с октября- юнкер Казанской школы прапорщиков, с марта
1916 г.- прапорщик 120-го запасного полка в г. Екатеринбург. В июне 1916 г. направлен в действующую армию, в составе 305-го пехотного полка воевал на Юго-Западном фронте, начальник команды пеших разведчиков.
В Красной Армии с августа 1918 г. Окончил школу прапорщиков (1916 г.), Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1926 г.), КУКС (1929 г.), особый факультет Военной академии им. М. В. Фрунзе (1936 г.).
В Гражданскую войну В. И. Кузнецов- командир роты, батальона и стрелкового полка, участвовал в боях на Восточном и Южном фронтах против войск адмирала А. В. Колчака и генерала П. Н. Врангеля.
В межвоенный период В. И. Кузнецов с октября 1923 г. служил в УВО, командовал 89-м Чонгарским стрелковым полком, с января 1931 г. помощник командира 51-й Перекопской стрелковой дивизии, в период с декабря 1930 г. по март 1931 г. и.д. командира этой дивизии. С марта 1931 г. помощник командира 25-й стрелковой дивизии. В ноябре 1931 г. назначен командиром 2-й Туркестанской стрелковой дивизии, с октября 1936 г. командир и военком 99-й стрелковой дивизии, с августа 1937 г. командир 16-го стрелкового корпуса, затем командующий Витебской армейской группой войск. С сентября 1939 г. В. И. Кузнецов- командующий 3-й армией ЗапОВО.
С началом Великой Отечественной войны 3-я армия Западного фронта под командованием В. И. Кузнецова вела тяжелые бои с превосходящими силами противника в приграничном оборонительном сражении. С августа 1941 г. В. И. Кузнецов- командующий 21-й армией Брянского (с 1 сентября Юго-Западного) фронта, войска которой вели оборонительные бои в районе гг. Конотоп, Чернигов и Киев. В октябре- ноябре 1941 г. командующий войсками ХВО. С 2 ноября одновременно командующий 58-й армией резерва Ставки ВГК. С 23 ноября В. И. Кузнецов- командующий 1-й ударной армией, которая была сосредоточена в районе Дмитров, Игнатово, Загорск. Ее передовые части, выдвинутые в район Яхромы, разгромили передовой отряд 7-й танковой дивизии противника, переправившийся на восточный берег канала Москва- Волга. В начале декабря армия под командованием В. И. Кузнецова в составе Западного фронта во взаимодействии с 20-й армией нанесла ряд контрударов с рубежа Дмитров, Лобня на Солнечногорск, что позволило остановить продвижение немецко-фашистских войск к Москве с севера и северо-запада. С переходом советских войск в контрнаступление под Москвой армия под командованием В. И. Кузнецова принимала участие в Клинско-Солнечногорской и Ржевско-Вяземской наступательных операциях. В середине января 1942 г. выведена в резерв Ставки ВГК, перегруппирована в район юго-восточнее Старой Руссы, 2 февраля передана в состав Северо-Западного фронта и участвовала в Демянской наступательной операции. С июня 1942 г. В. И. Кузнецов- командующий 63-й армией Сталинградского (с сентября 1942 г.- Донского) фронта, войска которой отличились в ожесточенных оборонительных сражениях на дальних и ближних подступах к Сталинграду. С ноября 1942 г. В. И. Кузнецов- заместитель командующего войсками Юго-Западного фронта, с декабря 1942 г. командующий 1-й гвардейской армией этого же фронта (с октября 1943 г.- 3-го Украинского), соединения которой освобождали Донбасс. С декабря 1943 г. заместитель командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта, а с 16 марта 1945 г. командующий 3-й ударной армией, которая в марте была выведена в резерв 1-го Белорусского фронта, перегруппирована к р. Одер (Одра) в район севернее Цедсн (Цедыня), где приняла полосу обороны 47-й армии. В начале апреля, после передачи полосы обороны 61-й армии, была перегруппирована на берлинское направление. В Берлинской наступательной операции армия наступала в составе главной ударной группировки фронта. В течение 5-дневных напряженных боев ее войска сломили сопротивление противника и 21 апреля в числе первых ворвались на северо-западную окраину Берлина. Части армии 28 апреля штурмом овладели узлом сопротивления в районе тюрьмы Маобит и освободили около 7 тыс. томившихся в ней узников. 29 апреля воины 79-го стрелкового корпуса армии форсировали р. Шпре и, отбивая яростные контратаки противника, захватили рейхстаг и водрузили Знамя Победы над ним. За проявленные личное мужество и храбрость в операциях Великой Отечественной войны В. И. Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны В. И. Кузнецов- командующий 3-й ударной армией. С 1948 г. председатель общества ЦК ДОСААФ. С 1953 г. командующий войсками ПриВО. С июня 1957 г. вел научную работу в Генштабе. С сентября 1960 г. в отставке.
Награжден 2 орденами Ленина, 5 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1 ст., медалями, а также иностранными орденами.
Командарм 1-й Ударной Армии В.И.Кузнецов
КУЗНЕЦОВ Василий Иванович
(15.01.1894, с. Усолка Чердынского района Пермской области - 20.06.1964, г. Москва).
Русский.
Генерал-лейтенант (1941)
Генерал-полковник (1943).
Герой Советского Союза (29.05.1945).
Служил в русской армии с 1915 г., подпоручик.
Участник Первой мировой войны на Юго-Западном фронте, начальник команды пеших разведчиков.
В Красной Армии с августа 1918 г. Окончил школу прапорщиков (1916). Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1926), курсы усовершенствования командного состава (1929), особый факультет Военной академии им. М.В. Фрунзе (1936).
В период Гражданской войны командир роты, батальона и стрелкового полка. Участвовал в боях против войск адмирала А.В. Колчака и генерала П.Н. Врангеля на Восточном и Южном фронтах.
С 1924 г. командир стрелкового полка, дивизии и корпуса. Витебской армейской группы войск.
В 1938 г. В.И. Кузнецов был назначен командующим 3-й армией Западного Особого военного округа.
С началом Великой Отечественной войны 3-я армия Западного фронта под командованием В.И. Кузнецова вела тяжёлые бои с превосходящими силами противника в приграничных оборонительных сражениях.
С августа 1941 г. командующий 21-й армией Брянского (с 1 сентября Юго-Западного) фронта, войска которой вели оборонительные бои в районе городов Конотоп, Чернигов и Киев.
В октябре - ноябре 1941 г. В.И. Кузнецов командующий войсками Харьковского военного округа.
С 2 ноября одновременно командующий 58-й армией резерва Ставки ВГК.
С 23 ноября В.И. Кузнецов командующий 1-й ударной армией, которая была сосредоточена в районе Дмитров, Игнатове, Загорск. Её части, выдвинутые в район Яхромы, разгромили передовой отряд 7-й танковой дивизии противника, переправившийся на восточный берег канала Москва - Волга. В начале декабря армия под командованием В.И. Кузнецова в составе Западного фронта во взаимодействии с 20-й армией нанесла ряд контрударов с рубежа Дмитров, Лобня на Солнечногорск, что позволило остановить продвижение гитлеровских войск к Москве с севера и северо-запада. С переходом советских войск в контрнаступление под Москвой армия под командованием В. И. Кузнецова принимала участие в Клинско-Солнечногорской и Ржевско-Вяземской наступательных операциях.
В середине января 1942 г. она выведена в резерв Ставки ВГК, перегруппирована в район юго-восточнее Старой Руссы.
2 февраля армия передана в состав Северо-Западного фронта и участвовала в Демянской наступательной операции.
Сын командующего 1-й Ударной армией, рассказал о легендарном командарме то, что ему стало известно от отца. "…Василий Кузнецов в списках претендентов на должность командарма 1Ударной не значился. Когда обсуждался кадровый вопрос, он лежал в госпитале. Сталин вызвал его из госпиталя в Ставку объявил о назначении командармом. «Ну что, вы довольны назначением?», – спросил Сталин. «Доволен, только армия уж очень куцая – одни лыжные батальоны, лишь одна дивизия… И какой дурак корпуса отменил! После Победы, когда войска под командованием Кузнецова взяли Рейхстаг и водрузили над ним Знамя Победы, Сталин неожиданно вернулся к этому разговору: «А помнишь, как ты меня дураком тогда назвал?..» Вопреки ожиданиям, никаких карательных мер не последовало. Напротив, Сталин выразил благодарность и за битву под Москвой, и за взятие Рейхстага, за что Кузнецов был удостоен звания Героя Советского Союза".
С июня 1942 г. В.И. Кузнецов командующий 63-й армией Сталинградского (с сентября 1942 г. -Донского) фронта, войска которой отличились в ожесточённых оборонительных сражениях на дальних и ближних подступах к Сталинграду.
С ноября 1942 г. заместитель командующего войсками Юго-Западного фронта.
с декабря 1942 г. командующий 1-й гвардейской армией этого же фронта (с октября 1943 г. - 3-го Украинского), соединения которой освобождали Донбасс.
С декабря 1944г. заместитель командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта, С 16 марта 1945 г. командующий 3-й ударной армией, которая в середине марта была выведена в резерв 1-го Белорусского фронта, перегруппирована к р. Одер в район севернее Цеден, где приняла полосу обороны 47-й армии. В начале апреля, после передачи полосы обороны 61-й армии, была перегруппирована на берлинское направление. В Берлинской наступательной операции армия наступала в составе главной ударной группировки фронта. В течение пятидневных напряжённых боёв её войска сломили сопротивление противника и 21 апреля в числе первых ворвались на северо-западную окраину Берлина. 28 апреля они штурмом овладели узлом сопротивления в районе тюрьмы Мао-бит и освободили около 7 тыс. узников. 29 апреля воины 79-го стрелкового корпуса армии форсировали реку Шпре и, отбивая яростные контратаки противника, начали захват рейхстага, водрузили знамя над ним. За проявленное личное мужество и храбрость в операциях Великой Отечественной войны В.И. Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны В.И. Кузнецов командующий 3-й ударной армией.
С 1948 г. председатель Центрального совета ДОСАРМ (с августа 1951 г. - СССР).
С 1953 г. командующий войсками Приволжского военного округа.
С июня 1957 г. вёл научную работу в Генштабе.
С сентября 1960 г. в отставке.
Награждён 2 орденами Ленина, 5 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова I степени, медалями, а также иностранными орденами.
(данные: мои и ВИФ-овские - 05.12.2004 11:32:15; http://vif2ne.ru/rkka/forum; Рубрика: Персоналии "Кузнецов Василий Иванович")
У меня практически нет никаких сведений о Леониде Сергеевиче. Убежден только, что ему досталась непростая судьба. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что получив назначение в 403 рп еще в 1980 году и получив очередное воинское звание "подполковник" в 1983 г., он только в ноябре 1994 года стал полковником. В конце странички помещено письмо Н.С.Сиволоба с просьбой к сослуживцам рассказать о судьбе Л.Н.Кузнецова. Присоединяюсь к этой просьбе... [Ред.]
Приказом Министра Обороны Российской Федерации № 01932 от 6 ноября 1994 года подполковник Кузнецов Л.С. назначен командиром 403-го ракетного полка. Одновременно подполковнику Кузнецову присвоено очередное воинское звание – полковник. Полковник Кузнецов стал преемником на этом посту п/п-ка Пчелинцева Ю.А., переведенного в Тейковскую дивизию.
По некоторым данным, после расформирования 403-го ракетного полка, сдачи вооружения и техники, полковник Кузнецов Л.С. назначен командиром 839-го ракетного полка (г.Тейково), где прослужил до 1998 года...
П/п-ки Пчелинцев Ю.А. и Кузнецов Л.С. (осень 1994 г.) |
||
Подполковник Кузнецов Л.С., (ноябрь 1994 г.) |
«Просмотрев фильм о в/ч 44121, о начале этапа вывода полка из Белоруссии, отдаче приказа на марш командиром полка Кузнецовым я невольно задумался.
Кузнецов и 403 рп.
Из штатной категории полка – подполковник-Кузнецов – старейший по сроку пребывания в полку. А именно, пятнадцать лет. Причем 15 лет трудных и для полка и для Кузнецова: последние годы дежурства на Р-12, снятие с дежурства, два перевооружения, передислокация полка и расформирование. Никто не может сравниться с ним такой нагрузкой и ответственностью. Впервые с Леонидом Сергеевичем, командиром 6-й стартовой батареи, я встретился в декабре 1975 года на комплексном занятии батареи в в/ч 23458 (Островской полк).Уверенно командуя батареей он выделялся среди других комбатов.
В августе 1980 года, после ЧП во втором дивизионе 403 рп и отстранения от занимаемой должности прежнего командира дивизиона, на должность командира 2-го дивизиона прибыл Кузнецов Л.С. Второй дивизион, удаленный от полка, отличается большей самостоятельностью, невольно ему уделяется меньше внимания со стороны штаба и командования полка. Предшественник Кузнецова на этой должности обладая замечательными человеческими качествами, не предъявлял достаточной командирской требовательности прежде всего к своим помощникам и к офицерам дивизиона. Кузнецову пришлось находить такие методы работы, чтобы с первых шагов не настроить против себя прежде всего офицеров. Я не зря выделил этап в жизни полка: последние годы дежурства на 8К63. Техника морально устарела, ракетное вооружение поддерживалось в боеготовом состоянии, проводились кап. ремонты, регламенты. Комплектование автотехники запчастями было равно нулю (выходы в ЗПР дивизионы проводили вскладчину). Комплектование офицерским составом было еще хуже. Выпускников военных Вузов поступало единицы. Основное поступление офицеров - это офицеры-двухгодичники. При неплохой подготовке их по специальности, как воспитатели л/с они были не всегда на высоте. Офицеры-выпускники средних военных училищ начала 60-х годов, к концу 70-х годов утратили перспективу и интерес к службе, а некоторые впадали в пьянство. Это был период когда началось перевооружение других полков 50-й ра. Офицеров, которым не находили место на новой технике, отправляли на доукомплектование полков Р-12, в т.ч. в Ружаны. Эти офицеры приезжали без семей (особенно из республик Прибалтики), поселялись в гостиницах дивизионов. Настроение их на службу было не лучшим. Вот в такой обстановке пришлось Кузнецову начинать службу в должности командира дивизиона. Сочетая высокую требовательность с заботой о л/с ему удалось сплотить коллектив дивизиона и даже в этих непростых условиях успешно решать задачи по поддержанию боеготовности и несению боевого дежурства. Он жил службой, ему не надо было напоминать о прибытии на службу в субботу, а зачастую и в воскресенье.
В 70-80 гг.у офицеров-политработников было правило: присвоение очередного воинского звания день в день, то есть в день присвоения предыдущего звания офицеру присваивалось очередное в/з (при отсутствии неснятых взысканий). У офицеров-командиров всегда были задержки. Уходя из полка в конце июля 1983 года, я был рад, что мне удалось оформить все документы, чтобы Кузнецов получил очередное в/з "подполковник" день в день.
Полководцы Великой Отечественной. История войны в лицах. Спецпроект Андрея Светенко на радио .
Федор Исидорович Кузнецов. Генерал-полковник, звание присвоено в феврале 1941 года.
Федор Исидорович из числа тех военачальников, которые встретили и закончили войну в одном и том же воинском звании, что указывает на не слишком удачную военную карьеру. Между тем генерал-полковников в Красной Армии летом 1941 можно было сосчитать по пальцам. За плечами Кузнецова была советско-финская война, командование военными округами, опыт руководства высшим военно-учебным заведением - академией Генштаба. Между прочим, склонность генерала к военно-теоретической, штабной и тактической подготовке командиров не у всех вызвала понимание. Так, один из подчиненных Кузнецова, генерал Хлебников, вспоминал потом: "При Кузнецове мы несколько засиделись в учебных классах и тактических кабинетах. Общевойсковую тактику Федор Кузнецов знал и любил, но на практические занятия войска выводил редко".
В первые дни войны Кузнецов командовал войсками Северо-Западного фронта, которые вынуждены были с тяжелыми боями отступать от границы через Прибалтику к Ленинграду. Вскоре был переброшен на еще более тревожный участок - Центральный фронт, командовал войсками в ходе оборонительного Смоленского сражения. Какого бы то ни было плана действий наших войск подготовлено не было - просто в силу быстрого и неожиданного продвижения врага в Белоруссии. Однако, судя по попыткам контрударов, в первую очередь на лепельском направлении, Кузнецов, несмотря на катастрофический недостаток времени и возможностей для оперативной реализации своих замыслов, сумел организовать работу штабов и боевых частей.
В августе 1941 Кузнецова перебросили на еще один сложный участок фронта - в Крым, куда грозил прорваться противник. Федор Исидорович возглавил отдельную Приморскую армию. Остановить войска 11-й армии вермахта под командованием Манштейна не удалось. И в данном случае ответственность командарма за слабую подготовку крымских перешейков к обороне отмечали уже многие. Кузнецов был перемещен на армейский уровень командования, возглавил 61-ую армию.
В марте 1942 - его теоретический опыт и фундаментальные знания военной истории вновь оказались востребованными - для подготовки новых кадров Федор Кузнецов снова возглавил академию Генштаба. В 1944, после недолгого возвращения в действующую армию в должности заместителя командующего Карельским фронтом, Кузнецов был назначен командовать тыловым Уральским военным округом, в 1948 году его на этом посту сменил попавший в то время в опалу маршал Жуков.
За два первых года войны генерал Кузнецов дважды попадал в серьезные автомобильные катастрофы, кроме того, получил контузию. Это сказалось на его здоровье - в 1948 он вышел в отставку. Умер Федор Исидорович в марте 1961 года.
Кузнецов Василий Иванович (3 (15) января 1894, село Усть-Усолка Соликамского уезда Пермской губернии (ныне Чердынский район Пермского края) - 20 июня 1964, Москва) - советский военачальник, генерал-полковник (1943), Герой Советского Союза (29 мая 1945).
Биография
Работал счетоводом в Соликамском земстве. В 1915 году призван в русскую армию, участник Первой мировой войны. В 1916 году окончил школу прапорщиков, подпоручик.
В Красной Армии с 1918. В Гражданскую войну командовал ротой, батальоном, стрелковым полком. После войны командовал полком, дивизией, корпусом, Витебской армейской группой. 7 октября 1938 года утверждён членом Военного совета при народном комиссаре обороны СССР.
Окончил курсы комсостава «Выстрел» (1920), особый факультет Военной академии им. М. В. Фрунзе (1936). В 1928 вступил в ВКП(б). Последнее звание перед введением генеральских званий - комкор, с 1940 - генерал-лейтенант.
С 1 сентября 1939 (по 25 августа 1941) - командующий 3-й армии, которая в сентябре-октябре 1939 года участвовала в Польском походе. В начале Великой Отечественной войны его 3-я армия была окружена под Гродно. В конце июля 1941 вышел из окружения в районе Рогачёва, штаб 3-й армии объединил под своим началом войска в районе Мозыря.
В августе 1941 возглавил 21-ю армию Центрального, позже Юго-Западного фронта. Во главе её участвовал в Рославльско-Новозыбковской операции.
После разгрома Юго-Западного фронта в Киевском сражении возглавил новую 58-ю армию (ноябрь 1941). Неизвестно, успел ли он непосредственно покомандовать этой армией, поскольку, по воспоминаниям его сына, полковника Кузнецова, генерал Кузнецов лежал в это время в госпитале.
В этот момент под Москвой создалась напряжённая обстановка - была реальная угроза охвата Москвы с севера, где немецко-фашистские войска выходили на линию канала Москва-Волга. Было решено бросить в бой ещё одну новую 1-ю ударную армию, срочно сформированную 25 ноября 1941 г. (приказ Ставки ВГК от 15 ноября 1941 г.) путём преобразования 19-й армии второго формирования в резерве СВГК, части которой находились в стадии формирования и располагались на направлении прорыва противника.
В соответствии с положениями теории советского военного искусства 1930-х гг., ударная армия (УдА) должна представлять собой войсковое объединение РККА, в котором, по сравнению с обычной общевойсковой армией должно быть больше танков, орудий и миномётов. Поскольку предназначались подобные ударные армии для разгрома группировок противника на важнейших (главных) направлениях, они являлись усиленными общевойсковыми армиями. В их состав включались танковые, механизированные, кавалерийские корпуса.
Однако, вопреки представлениям теории, на практике на 29 ноября в состав 1-й ударной армии входили 7 отдельных стрелковых бригад (в том числе, 29-я, 44-я, 47-я, 50-я, 55-я, 56-я и 71-я), 11 отдельных лыжных батальонов, артиллерийский полк и 2 легкобомбардировочных полка.
Когда шло обсуждение кандидатуры командующего 1-й ударной армией, Василий Иванович «в списках претендентов на должность командарма 1-й ударной не значился». Но Сталин вызвал Кузнецова в Ставку прямо из госпиталя и объявил ему о назначении командармом. «Ну что, вы довольны назначением?», - задал вопрос Сталин. «Доволен, только армия уж очень куцая - одни лыжные батальоны, лишь одна дивизия… И какой дурак корпуса отменил!»[неавторитетный источник? 1593 дня]
В ноябре 1941 - мае 1942 В. И. Кузнецов командовал 1-й Ударной армией Западного, затем Северо-Западного фронта, участвовал в Московской битве и общем наступлении советских войск зимой-весной 1942 года.
В июле 1942 возглавил новую 63-ю армию Сталинградского фронта, участвовал в Сталинградской битве.
В декабре 1942 - декабре 1943 командовал 1-й гвардейской армией, с мая 1943 - генерал-полковник.
С марта 1945 года - командующий 3-й ударной армией 1-го Белорусского фронта. Под руководством В. И. Кузнецова армия участвовала в Берлинской операции. 1 мая 1945 года воины 3-й ударной армии водрузили над рейхстагом Знамя Победы.